KRS 0000022947
REGON01329537600000
NazwaWARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARTA NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 02 lip 2001 (23 lata temu) 02 lip 2001
Data usunięcia 25 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10161900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPRZEMYSŁAW ROMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-31
2013-05-25
BOGUSŁAW STEFAN BAMBER
Członek Organu Nadzoru
2005-04-29
2007-02-14
DAGMARA ANNA SZRAMEL RUTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-02-14
2009-01-15
FRANK FRIPON
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2009-01-15
ARTUR JERZY BISKUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2007-06-26
WŁADYSŁAW JAN GOHLING
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2004-05-17
MAREK RYSZARD JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2004-06-30
ANDRZEJ SCHINDLER
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2004-06-30
ALBERT KESSLER
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2005-04-29
TOMASZ TADEUSZ ROZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2010-04-07
Wspólnik
2001-07-02
2012-09-12
14517 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10161900 (DZIESIĘĆ MILIONÓW STO SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
00001726500000
TALANX INTERNATIONAL AG
Wspólnik
2012-09-12
2013-05-25
14.517 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.161.900,00 ZŁOTYCH
BOŻENA EWA WŁASTOWSKA
Prokurent
2004-12-22
2010-04-30
ŁĄCZNA
RADOMIR TADEUSZ NOWOSAD
Likwidator
2010-04-30
2013-05-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA BRYCHCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-02
2005-08-11
JACEK WALDEMAR MOSZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2004-05-31
ANDRZEJ JÓZEF SCHINDLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-31
2005-08-11
ANDRZEJ JÓZEF SCHINDLER
PREZES ZARZĄDU
2005-08-11
2005-11-21
MIROSŁAW SEWERYN ZALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-11
2006-10-30
GRZEGORZ KOWALIK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-21
2006-10-30
RAFAŁ HISZPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-30
2010-04-30
GRZEGORZ KOWALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-26
2009-01-15
MACIEJ ZYGMUNT BIELUSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2010-04-07
MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW KAROŃ
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
2009-01-15
2009-11-30
2001-07-02
2010-04-30
"WARTA NIERUCHOMOŚCI" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-02
2004-12-22
SOLEC, 48, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie