KRS 0000027743
NIP5272184614
REGON01328464500000
NazwaPOWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA
Data rejestracji 18 lip 2001 (23 lata temu) 18 lip 2001
Data usunięcia 29 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 233000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 233000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2330000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.MARIA JOANNA BYSIEWICZ
Likwidator
2014-06-10
2015-10-29
AGNIESZKA ANNA KOŁODZIEJ ARENDARSKA
Likwidator
2014-06-10
2015-10-29
JAN ANTONI WAGA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2006-08-28
AGENOR JAN GAWRZYAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2004-06-02
RADOSŁAW GASZA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2006-08-28
ZBIGNIEW OLGIERD MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2007-12-05
JOLANTA TERESA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2001-09-17
EDMUND JERZY PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2008-03-04
MICHAŁ JAN BONI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2004-06-02
ALBERT JOSEF KESSLER
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2007-12-05
ZYGMUNT WACŁAW BOSIAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-12
2007-12-05
JOHAN BASILIUS PAUL DAEMEN
Członek Organu Nadzoru
2007-01-04
2010-08-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MAREK JANDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-18
2014-06-10
TADEUSZ GACYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-18
2014-06-10
KONRAD LESZEK BIEDUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-18
2004-06-02
BARBARA KATARZYNA BRZEZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-24
2008-08-21
KONRAD LESZEK BIEDUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-21
2014-06-10
2001-07-18
2008-04-30
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "DOM" - SPÓŁKA AKCYJNA
2008-04-30
2014-06-10
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-18
2003-02-12
JANA PAWŁA II, 61C, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie