KRS 0000564998
NIP5272739561
REGON36188029200000
NazwaONWELO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaONWELO
Data rejestracji 26 cze 2015 (9 lat temu) 26 cze 2015
Data usunięcia 30 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PROSTA, 67, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1131000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1131000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1131000
Dane kontaktowe
Email CONTACT@ONWELO.COM
Dane podatkowe
NIP 5272739561
data rejestracji 06 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPIOTR ROBERT REICHERT
Beneficjent
DARIUSZ TADEUSZ OSSOWSKI
Beneficjent
PIOTR ROBERT REICHERT
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ TADEUSZ OSSOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR STANISŁAW PIEKUTOWSKI
Prokurent
2017-04-20
2022-09-02
PROKURA SAMOISTNA
OLGA ANNA GIERADA JABŁONKA
Prokurent
2015-11-30
2017-04-20
PROKURA ŁĄCZNA
KAROLINA CETNAR
Prokurent
2015-11-30
2017-08-24
PROKURA ŁĄCZNA
SUDHAKAR KURELLA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-11
2022-09-02
PAWEŁ STANISŁAW TOKARZ
Członek Organu Nadzoru
2015-09-11
2022-09-02
ANDRZEJ PAPUDA
Członek Organu Nadzoru
2020-01-08
2022-09-02
RAFAŁ ANDRZEJ GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-09-02
2023-05-30
KATARZYNA SZCZEPKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-01-08
2022-09-02
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2020-01-08
2022-09-02
PIOTR STANISŁAW PIEKUTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-09-02
2023-05-30
MARIUSZ KRZYSZTOF OSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-09-02
2023-05-30
KINGA DANUTA BLOCH
Członek Organu Nadzoru
2015-06-26
2015-09-11
KONRAD KRZYSZTOF KAŹMIEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-26
2015-09-11
PIOTR ROBERT REICHERT
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W DATURALE SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ONWELO SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU
DARIUSZ TADEUSZ OSSOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W DATURALE SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ONWELO SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR ROBERT REICHERT
PREZES ZARZĄDU
2015-06-26
2023-05-30
DARIUSZ TADEUSZ OSSOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-26
2019-01-18
DARIUSZ TADEUSZ OSSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-18
2023-05-30
2015-06-26
2015-09-25
UL. ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-25
2022-07-05
UL. KAROLKOWA, 30, WARSZAWA, 01-207, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie