KRS 0000564641
NIP7010498910
REGON36208721300000
NazwaOBELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOBELIA
Data rejestracji 25 cze 2015 (9 lat temu) 25 cze 2015
Data usunięcia 21 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GROCHOWSKA, 341, WARSZAWA, 03-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 607000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010498910
data rejestracji 07 sie 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYSŁAWOMIR TOMKIEWICZ
reprezentant
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
Beneficjent
HÉLÉNE MARIE ZALESKI
Wspólnik
2015-06-25
2020-12-21
1.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.000,00 ZŁ
ANNA MARIA SOBIERAJ
Wspólnik
2015-06-25
2020-12-21
1.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.000,00 ZŁOTYCH
NIELS LUNDORFF
Wspólnik
2015-06-25
2020-12-21
1.890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.500,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
Likwidator
2020-05-13
2020-12-21
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JESTEM WSPÓLNIKIEM OBELIA SP. Z O.O., W KTÓREJ POSIADAM NIECO PONIŻEJ 4% UDZIAŁÓW, ALE STRUKTURA WŁASNOŚCI SPÓŁKI JEST NA TYLE ROZDROBNIONA, ŻE JEST 21 WSPÓLNIKÓW I NIKT NIE POSIADA W NIEJ WIĘCEJ NIŻ 20% UDZIAŁÓW, A JA JESTEM OBECNIE LIKWIDATOREM SPÓŁKI I DLATEGO PODAJĘ SIEBIE JAKO BENEFICJENTA I TO JA DOKONUJĘ ZGŁOSZENIA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA MARIA SOBIERAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-25
2018-03-19
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-25
2016-05-06
NIELS LUNDORFF
PREZES ZARZĄDU
2015-06-25
2016-05-06
HÉLÉNE MARIE ZALESKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-25
2016-05-06
SUDHAKAR KURELLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-06
2018-03-19
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-05-06
2020-05-13
2015-06-25
2020-05-13
OBELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-25
2016-07-12
WŁODARZEWSKA, 87B, WARSZAWA, 02-393, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-12
2018-01-12
UL. PŁOCKA, 55, WARSZAWA, 01-160, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie