KRS 0000321731
NIP1181982242
REGON14169844500000
NazwaWSHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWSHZ
Data rejestracji 16 sty 2009 (16 lat temu) 16 sty 2009
Data usunięcia 12 sie 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁODARZEWSKA, 87 B, WARSZAWA, 02-393, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWOJCIECH KRZYSZTOF SOBIERAJ
Wspólnik
2009-01-16
2013-11-15
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-11-15
2014-08-12
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
14585326200000
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
Prokurent
2013-07-24
2013-12-19
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA ANNA NIESPODZIEWAŃSKA
Likwidator
2013-12-19
2014-08-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
WOJCIECH KRZYSZTOF SOBIERAJ
PREZES ZARZĄDU
2009-01-16
2013-11-15
HELENE ZALESKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-16
2013-09-26
MARCIN ZARĘBA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-15
2013-12-19
2009-01-16
2013-12-19
WSHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-16
2013-11-15
DZIERŻONIOWSKA, 4, WARSZAWA, 01-985, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie