KRS 0000063714
REGON01739291700000
NazwaKB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 21 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15011966,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15011966,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15011966
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWALDEMAR WOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2004-05-11
ANDRZEJ STOPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2018-04-21
MARCIN NIEWIADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2003-07-29
STANISŁAW PACUK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2003-07-29
MAŁGORZATA KROKER JACHIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2003-07-29
PIOTR BOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2005-12-22
GERT RAMMELOO
Członek Organu Nadzoru
2004-05-11
2018-04-21
TOMASZ PAWEŁ MARSZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-31
2006-08-08
DAGMARA SZRAMEL RUTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-08
2018-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO, -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU-ŁĄCZNIE, -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM-ŁĄCZNIE.
MARIUSZ PIOTR JAGODZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2002-02-12
PATRICK VAUTHEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2002-02-12
PIOTR RAFAŁ HABIERA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-12
2018-04-21
ROMAN PIOTR SOSNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-23
2005-07-20
2001-11-21
2004-12-10
KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie