KRS 0000229466
NIP1080000935
REGON14007533400000
NazwaKBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaKBC SECURITIES NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Data rejestracji 15 mar 2005 (20 lat temu) 15 mar 2005
Data usunięcia 30 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego HAVENLAAN, 12, BRUKSELA, 1080, BRUKSELA, BELGIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email MAKLER@KBCSECURITIES.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKOJO ASAKURA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-03-15
2015-04-13
PIOTR BOROWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-03-15
2006-02-02
PIOTR DARIUSZ ZDROJEWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-02-02
2008-12-30
DARIUSZ STASIAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-02-02
2012-09-05
MIROSŁAW PRZYWRZEJ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-12-30
2013-06-13
ADAM PAWEŁ BRULIŃSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-12-22
2013-06-13
PIOTR TADEUSZ MAJKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-09-05
2013-06-13
KONRAD MAKOWIECKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-06-13
2015-04-13
WOJCIECH GOLAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-06-13
2015-04-13
KOJO ASAKURA
Likwidator
2015-04-13
2015-11-30
YVES STERCKX
Likwidator
2015-04-13
2015-11-30
1974-04-12
ŁUKASZ MICHAŁ DYDUCH
Likwidator
2015-04-13
2015-11-30
WOJCIECH GOLAK
Likwidator
2015-04-13
2015-11-30
KONRAD MAKOWIECKI
Likwidator
2015-04-13
2015-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZ ZASTRZEŻENIEM PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD JAKO ZARZĄD, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ W SPRAWACH SĄDOWYCH, JAKO POWÓD LUB POZWANY, PRZEZ DWÓCH DYREKTORÓW DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIK, Z CZEGO PRZYNAJMNIEJ JEDEN Z NICH MUSI BYĆ DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM. JEŚLI SPRAWY PRZEKAZANE DO KOMPETENCJI ZARZĄDU OBEJMUJĄ RÓWNIEŻ CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU, W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO. ZARZĄD ORAZ KOMITET ZARZĄDZAJĄCY MOGĄ, W ZAKRESIE SWOICH KOMPETENCJI, PRZYZNAĆ SPECJALNE UPRAWNIENIA JEDNEMU LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB Z PERSONELU ZARZĄDZAJĄCEGO LUB PERSONELU, JAK RÓWNIEŻ WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB TRZECICH.
JOS AERTS
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW (DIRECTOR)
2009-11-26
2015-04-13
STEFAN VAN RIET
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW (DIRECTOR)
2009-11-26
2015-11-30
PIET VANDENDRIESSCHE
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW (DIRECTOR)
2009-11-26
2012-09-05
LUC POPELIER
DYREKTOR, PREZES RADY DYREKTORÓW (DIRECTOR, PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS)
2009-11-26
2012-09-05
PATRICK COUTTENIER
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, PRZEWODNICZĄCY KOMITETU WYKONAWCZEGO (MANAGING DIRECTOR, PRESIDENT OF THE EXECUTIVE COMMITTEE)
2010-03-04
2013-11-19
LUC GIJSENS
DYREKTOR, PREZES RADY DYREKTORÓW (DIRECTOR, PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS)
2012-09-05
2015-11-30
ERIK VAN ACKER
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW (DIRECTOR)
2012-09-05
2015-04-13
BEATRICE VAN HOUTTE
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW (DIRECTOR)
2013-11-19
2015-11-30
THOMAS LEYSEN `
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW (DIRECTOR)
2013-11-19
2015-11-30
PAUL BORGHGRAEF
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW (DIRECTOR)
2013-11-19
2015-11-30
2005-03-15
2015-04-13
KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
2005-03-15
2005-04-05
KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
2005-04-05
2006-02-02
CHMIELNA, 85, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie