KRS 0000012513
REGON01629967600000
Nazwa"WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa"WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 25 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji120000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMIANDRZEJ GAŁGANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2004-07-29
JAN KRZYSZTOF ZATOR
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2001-06-28
GRZEGORZ JACEK ZATRYB
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2001-06-28
PIOTR MICHAŁ KRAWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2005-05-25
ALEKSANDER PIOTR OLEARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-16
2003-01-22
JACEK TADEUSZ RUT
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2004-07-29
ARTUR JERZY BISKUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2005-05-25
MAREK ZBIGNIEW KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2004-09-02
2005-05-25
DAVID MICHAEL TRUMAN
Członek Organu Nadzoru
2004-09-02
2005-05-25
EDMUND JERZY PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-22
2003-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ROMAN KOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2004-07-29
DARIUSZ WIELOCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2005-05-25
PHILIPPE J.S. DE BROUWER
PREZES ZARZĄDU
2004-09-02
2005-05-25
2001-05-16
2001-06-28
"WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
2001-05-16
2004-10-22
SOLEC, 48, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie