KRS 0000333983
NIP1251203830
REGON14193689600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZIELONCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZIELONCE
Data rejestracji 24 lip 2009 (15 lat temu) 24 lip 2009
Data usunięcia 09 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWA, 18, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1582000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PGK@PGKZIELONKA.PL
Dane podatkowe
NIP 1251203830
data rejestracji 23 kwi 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8424Z BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEMAŁGORZATA MAŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-24
2012-08-24
JAN NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-24
2012-08-24
KATARZYNA JOANNA JACUNIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-09-11
2016-06-16
MAREK CHIBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-11
2016-05-06
KRZYSZTOF PAWEŁ WNUK
Członek Organu Nadzoru
2016-05-06
2018-08-09
TOMASZ PODWYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-16
2018-08-09
TOMASZ PODWYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-11
2021-02-09
ROMAN KOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-11
2021-02-09
JOANNA ELŻBIETA KRYSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-11
2021-02-09
DOROTA BIENIAS
Członek Organu Nadzoru
2009-07-24
2015-09-02
GMINA ZIELONKA
Wspólnik
2009-07-24
2021-02-09
1.582 UDZIAŁY - WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 1.582.000 ZŁ.
000527339
BARBARA MARIA BECKER
Prokurent
2009-12-11
2016-06-16
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA MAŁKIEWICZ
Prokurent
2016-06-16
2018-08-09
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ TADEUSZ PESKA
Prokurent
2009-12-11
2012-01-30
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ROMUALD MAKOWSKI
Likwidator
2018-08-09
2021-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓLKI
Sposób reprezentacji1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPSIYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT NA PODSTAWIE UDZIELONEJ PROKURY. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPWOAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
RYSZARD HENRYK CZUBAK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-24
2012-01-30
KRZYSZTOF JERZY GUTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-30
2015-09-02
KRZYSZTOF JERZY GUTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-09
2018-08-09
2009-07-24
2018-08-09
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZIELONCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie