KRS 0000139517
NIP5262178173
REGON01303877400000
NazwaPGE ELECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPGE ELECTRA
Data rejestracji 19 lis 2002 (22 lata temu) 19 lis 2002
Data usunięcia 01 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MYSIA, 2, WARSZAWA, 00-496, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 70000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEARTUR JACEK ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2004-08-31
ROMUALD MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2006-11-21
RADOSŁAW WOSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2007-05-22
HANNA EWA TROJANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2008-12-11
PAWEŁ TOMASZ URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-08
2008-12-11
JANUSZ MICHAŁ STERNA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-21
2008-11-12
GRZEGORZ JANAS
Członek Organu Nadzoru
2006-11-21
2008-02-11
KRZYSZTOF NOGA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-22
2008-05-16
JAN KRZYSZTOF NOWORYTA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2006-08-08
ZBIGNIEW LESZEK ORKISZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2004-08-31
IWONA JAROSZEK
Prokurent
2005-07-28
2009-06-19
ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIAN ANTONI PAWŁOWSKI
Prokurent
2005-07-28
2011-06-01
ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK KRÓL
Prokurent
2010-01-12
2011-06-01
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Jedyny Akcjonariusz
2002-11-19
2011-06-01
00622763800000
2002-11-19
2008-09-23
PSE-ELECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie