KRS 0000033581
NIP5420000239
REGON05023798000000
NazwaPGE ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPGE ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 13 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚWIĘTOJAŃSKA, 12, BIAŁYSTOK, 15-082, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 61220500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 61220500,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji612205
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIALINA RUREWICZ
Prokurent
2001-08-06
2007-06-04
SAMOISTNA
SYLWIA WRZOSEK
Prokurent
2010-06-16
2010-10-13
SAMOISTNA
HALINA RUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2006-07-24
GRZEGORZ GOSTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2006-07-24
JAN BUĆKO
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2006-07-24
GRZEGORZ LEW
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2008-05-21
JERZY ULMAN
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2006-08-22
MACIEJ OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2008-09-08
ROBERT BAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2010-10-13
KRZYSZTOF OBIDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
2010-10-13
MAREK KUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2010-10-13
TOMASZ STEPAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2007-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW ZBIGNIEW BARTEL
PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY
2001-08-06
2006-12-22
MIROSŁAW KASACKI
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
2001-08-06
2007-03-02
MIROSŁAW KASACKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-02
2007-07-06
ZENON KARWOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I HANDLOWYCH
2001-08-06
2010-10-13
HALINA DAUKSZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-31
2007-07-06
JÓZEF ANDRUKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-07-06
2010-10-13
2001-08-06
2008-09-22
ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-06
2007-07-06
ELEKTRYCZNA, 13, BIAŁYSTOK, 15-950, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie