KRS 0000037808
NIP9542244772
REGON27605681900000
NazwaPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-POŁUDNIE
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 29 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JORDANA, 25, KATOWICE, 40-952, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15918000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7522Z USŁUGI W ZAKRESIE OBRONY WOJSKOWEJ, OBRONY CYWILNEJ - ADMINISTRACYJNE: - DOT. OBRONY WOJSKOWEJ: PISANIE I PROWADZENIE KORESPONDENCJI Z WOJSKOWYMI KOMENDAMI UZUPEŁNIEŃ W ZAKRESIE - ŻOŁNIERZY PRZEDPOBOROWYCH, POBOROWYCH I REZERWY (ZGŁASZANIE DO WKU PRACOWNIKÓW - PRZYJĘCIA, ZWOLNIENIA, PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE, REKLAMACJE, PRZYDZIAŁY DO ZAKŁADOWEJ OBRONY CYWILNEJ), - DOT. OBRONY CYWILNEJ: PISANIE I PROWADZENIE KORESPONDENCJI POMIĘDZY ZAKŁADAMI PRACY A MIEJSKIM INSPEKTORATEM OBRONY CYWILNEJ I WOJSKOWYMI KOMENDAMI UZUPEŁNIEŃ. PROWADZENIE ĆWICZEŃ ORAZ SZKOLENIE DRUŻYN OC. PROWADZENIE EWAKUACJI OBIEKTÓW I SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W TYM ZAKRESIE. #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE"POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-08-24
2008-02-29
15.918 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 15.918.000 ZŁ
006227638
WOJCIECH ROMAN KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2002-05-10
JANUSZ WALDEMAR PIETRAŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2002-05-10
KAZIMIERZ PIOTR URYN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-07-31
ROMAN JANICZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2003-07-31
IRENEUSZ RADZIO
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2005-07-28
MACIEJ JÓZEF OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-31
2006-08-03
JAN KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-31
2004-07-30
TOMASZ EUGENIUSZ KOŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2005-07-28
PIOTR ZYGMUNT KUKURBA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2005-04-19
MARCIN GIEMZA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-19
2006-12-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
ADAM PIOTR WIERZBICKI
PREZES ZARZADU
2001-08-24
2005-04-19
PIOTR ZYGMUNT KUKURBA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-19
2006-12-01
HENRYK SPIEREWKA
PREZES ZARZĄDU
2006-12-01
2008-02-29
MAREK STANISŁAW WÓJTOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-30
2005-04-19
2001-08-24
2004-06-22
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - POŁUDNIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie