KRS 0000190187
NIP8992492498
REGON93296373100000
NazwaEPCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEPCON
Data rejestracji 27 sty 2004 (21 lat temu) 27 sty 2004
Data usunięcia 29 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GAJOWICKA, 95, WROCŁAW, 53-421, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNWspólnik
2004-01-27
2012-03-14
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01095359000000
Wspólnik
2012-03-14
2012-11-29
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01566819500000
JAN BUJKO
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2005-02-17
STEFANIA KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2004-09-08
PIOTR ZYGMUNT KUKURBA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2004-09-08
JERZY DUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-08
2004-12-22
WOJCIECH IGNACY LUBICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-08
2005-12-07
ROBERT URBAN PAPROCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2009-08-21
JAN FRANCISZEK MACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-17
2010-11-15
KRZYSZTOF MACIEJ LIPKO
Członek Organu Nadzoru
2005-12-07
2010-11-15
JERZY LOCH
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2011-10-24
WOJCIECH DAWIDZIUK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-15
2012-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
ZBIGNIEW STANISŁAW SOLARZ
PREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2012-11-29
2004-01-27
2011-09-19
GAJOWICKA, 114/116, WROCŁAW, 53-407, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie