KRS 0000304478
NIP7010121915
REGON14141523000000
NazwaCENTRUM ZASTOSOWAŃ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM ZASTOSOWAŃ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
Data rejestracji 30 kwi 2008 (16 lat temu) 30 kwi 2008
Data usunięcia 26 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 165, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2008-04-30
2012-11-26
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
01566819500000
HORIZON ENERGY GROUP LLC
Wspólnik
2008-04-30
2011-01-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
ENERNEX CORPORATION
Wspólnik
2008-04-30
2011-01-21
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA WASILUK HASSA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2009-11-17
KONRAD LESŁAW PURCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-30
2012-11-26
CEZARY SZWED
Członek Organu Nadzoru
2011-03-18
2012-11-26
JAN POPCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2010-08-30
GRZEGORZ SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2011-03-18
WOJCIECH PAWEŁ JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2009-11-17
2011-03-18
JOSEPH MILLER
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2011-03-31
JEFFREY LAMOREE
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2011-03-31
AGNIESZKA ŁADUNKIN
Członek Organu Nadzoru
2011-03-18
2012-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ HENRYK TOMASIK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-17
2011-03-18
KONRAD LESŁAW PURCHAŁA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-18
2011-08-23
PAWEŁ CHMURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-23
2012-11-26
EDMUND ANDRZEJ CIESIELKA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-23
2012-11-26
JAROSŁAW WŁADYSŁAW GUZY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-30
2008-12-04
JAROSŁAW WŁADYSŁAW GUZY
PREZES ZARZĄDU
2008-12-04
2009-11-17
ERICH WILLIAM GUNTHER
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-04
2009-11-17
STEVE PULLINS
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-04
2009-11-17
2008-04-30
2010-07-30
MYSIA, 2, WARSZAWA, 00-496, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie