KRS 0000115609
REGON01607059000000
Nazwa"HOLDING WARS - NADZORY BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHOLDING WARS - NADZORY BUDOWLANE
Data rejestracji 30 maj 2002 (22 lata temu) 30 maj 2002
Data usunięcia 22 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC INWALIDÓW, 10, WARSZAWA, 01-552, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETWIESŁAW BREŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-01
2009-02-20
ANNA EWA PRZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2011-11-22
SZYMON JAKUBISIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2011-11-22
KRZYSZTOF BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2011-11-22
JAROSŁAW WŁADYSŁAW GUZY
Członek Organu Nadzoru
2004-11-08
2008-02-14
JAN KRZYSZTOF ORGELBRAND
Członek Organu Nadzoru
2004-11-08
2008-02-14
MAREK ANDRZEJ WIĘZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-08
2008-02-14
TOMASZ STANISŁAW BAGDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-14
2008-10-01
ADAM ZIEMOWIT PYTLIK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-14
2008-10-01
PAWEŁ BARAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-14
2009-08-21
Wspólnik
2002-05-30
2011-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
00139407600000
PIOTR PANFIC
Likwidator
2010-01-14
2011-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WOJCIECH BRULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-30
2008-12-30
ADAM ARKADIUSZ OLEKSIUK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-30
2009-04-16
PAWEŁ JASTRZĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-04-16
2009-09-17
PIOTR PANFIC
PREZES ZARZĄDU
2009-09-17
2010-01-14
2002-05-30
2010-01-14
"HOLDING WARS - NADZORY BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-30
2007-05-29
STRZELECKA, 3, WARSZAWA, 03-433, WARSZAWA, POLSKA
2007-05-29
2010-12-20
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 186, WARSZAWA, 00-608, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie