KRS 0000101427
NIP5220002239
REGON01107236000000
NazwaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE
Data rejestracji 17 kwi 2002 (22 lata temu) 17 kwi 2002
Data usunięcia 07 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 184B, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15497000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5220002239
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHKONRAD MARIUSZ PISAREK
Beneficjent
KONRAD MARIUSZ PISAREK
reprezentant
ELŻBIETA MAGDALENA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-22
2007-10-02
STANISŁAW CZESŁAW ROJEK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-22
2015-02-17
KATARZYNA MARIA BIERNACKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2008-09-25
ROMAN NIEBOREK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-25
2010-03-22
KRZYSZTOF KAPERA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-17
2007-03-22
ROBERT CZAPLA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-20
2007-03-22
MAREK ROGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-22
2008-09-25
JAN RASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-22
2015-02-17
MIROSŁAW WOJCIECH CZEKAJ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2009-10-08
MIROSŁAW CZESŁAW CZEKAJ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-22
2021-05-07
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Wspólnik
2002-04-17
2021-05-07
154.970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.497.000,00 ZŁOTYCH
017295054
WALDEMAR ZYGMUNT CELIŃSKI
Prokurent
2004-04-28
2007-10-02
SAMOISTNA
KONRAD MARIUSZ PISAREK
Prokurent
2017-04-20
2020-11-04
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU
RENATA MAZUŚ
Prokurent
2017-04-20
2021-05-07
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOŻENA GIERKOWSKA
Prokurent
2020-11-04
2021-05-07
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
KONRAD MARIUSZ PISAREK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W MIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARZANNA ELŻBIETA PERLIŃSKA
WICEPREZES
2003-04-15
2004-04-21
ADAM TOBOROWICZ
PREZES
2002-04-17
2003-04-15
HANNA PIETRZYK
WICEPREZES
2002-04-17
2003-04-15
ANDRZEJ JACEK JANASZEK
WICEPREZES
2002-04-17
2003-06-27
LEON GELBERG
PREZES
2003-04-15
2007-10-02
GRZEGORZ JACEK JACKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-21
2007-10-08
PAWEŁ JERZY MULARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-20
2007-10-08
ELŻBIETA MAGDALENA WIŚNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-02
2010-12-13
ROBERT CZESŁAW ZAKLIKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-08
2008-03-14
ARNOLD CITKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-08
2016-10-27
2002-04-17
2012-12-17
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., 11, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA
2012-12-17
2014-09-29
AL.JEROZOLIMSKIE, 184, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
2014-09-29
2017-06-29
AL. JEROZOLIMSKIE, 184, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie