KRS 0000438246
NIP5871699626
REGON22177498600000
NazwaFUNDACJA MDLOT
Krótka nazwaMDLOT
Data rejestracji 29 paź 2012 (12 lat temu) 29 paź 2012
Data usunięcia 30 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres LIPOWA, 20, MRZEZINO, 84-123, MRZEZINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7912 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJJERZY WOJCIECH ZWOŹDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2014-01-14
ANDRZEJ WACŁAW ROSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2021-06-30
GRZEGORZ ŻYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2021-06-30
DARIUSZ ORZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2021-06-30
TADEUSZ LECH
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2021-06-30
KRZYSZTOF JAN STANISŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2021-06-30
BRAHM SEGAL
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2014-01-14
ZYGMUNT STANISŁAW WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2014-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM W SKŁADZIE: PREZES, WICE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU.
MIECZYSŁAW CELEJEWSKI
PREZES FUNDACJI - PREZES ZARZĄDU
2012-10-29
2021-06-30
KRZYSZTOF FRANCISZEK CHOROŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-29
2021-06-30
MACIEJ JERZY PYTLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-29
2021-06-30
JERZY BOGDAN LEMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-29
2021-06-30
PIOTR WIESŁAW KUBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI MDLOT
2014-01-14
2021-06-30
2012-10-29
2021-06-30
FUNDACJA
2012-10-29
2021-06-30
FUNDACJA MDLOT
2012-10-29
2021-06-30
LIPOWA, 20, MRZEZINO, 84-123, MRZEZINO, POLSKA
2012-10-29
2021-06-30
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2012-10-29
2021-06-30
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2012-10-29
2021-06-30
8412Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
2012-10-29
2021-06-30
8129Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
2012-10-29
2021-06-30
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2012-10-29
2021-06-30
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2012-10-29
2021-06-30
3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2012-10-29
2021-06-30
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2012-10-29
2021-06-30
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2012-10-29
2021-06-30
5223Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie