KRS 0000144990
NIP8991833218
REGON93099959300000
Nazwa"ORLEN PETROGAZ WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaORLEN PETROGAZ WROCŁAW
Data rejestracji 10 sty 2003 (22 lata temu) 10 sty 2003
Data usunięcia 23 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOBIERZYCKA, 24, WROCŁAW, 52-315, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #4534 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #402 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCHWALDEMAR NOSKOWICZ
Prokurent
2003-01-10
2007-02-06
SAMOISTNA
Wspólnik
2003-01-10
2009-01-23
31.000 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100.000 (TRZY MILIONY STO TYSIĘCY ZŁOTYCH).
61024515200000
EKO-GAZ WE WROCŁAWIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-01-10
2006-10-17
15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
930930070
MIROSŁAW JAN SZWEC
Członek Organu Nadzoru
2003-01-10
2005-01-18
RYSZARD GŁOŚ `
Członek Organu Nadzoru
2003-01-10
2003-08-19
WIESŁAW RYSZARD KOSSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-08-27
ANETA SZRUBA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-27
2005-01-18
ZBIGNIEW NOSKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-01-18
2006-10-17
ROBERT CZESŁAW ZAKLIKA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-18
2007-01-09
MIROSŁAW JAN SZWEC
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2007-02-06
TOMASZ JACEK GRZELA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-09
2007-02-06
ANDRZEJ WOJTUŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-10
2005-01-18
BERNARD JACEK CICHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-18
2007-02-06
PAWEŁ TADEUSZ KRAKOWSKI
Likwidator
2007-12-28
2009-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ WACŁAW BUCZEK
PREZES ZARZĄDU
2006-10-17
2007-03-09
ANETA IGIELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-17
2007-03-09
TOMASZ JACEK GRZELA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-09
2007-12-28
BERNARD JACEK CICHOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-09
2007-12-28
ZBIGNIEW NOSKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-01-10
2004-08-27
JANUSZ NOSKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-10
2004-08-27
KRZYSZTOF JACEK KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-27
2005-01-18
ANDRZEJ MIECZYSŁAW ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-27
2005-01-18
ROMAN HENRYK KOŁSUT
PREZES ZARZĄDU
2005-01-18
2006-10-17
RYSZARD DUBIELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-18
2006-10-17
2003-01-10
2007-12-28
"ORLEN PETROGAZ WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie