KRS 0000599915
NIP6772398282
REGON36365401600000
NazwaGGE POLSKA GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGGE POLSKA GAZ
Data rejestracji 02 lut 2016 (9 lat temu) 02 lut 2016
Data usunięcia 22 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SERDECZNA, 8, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1212900,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772398282
data rejestracji 15 wrz 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAPAWEŁ WALDEMAR GUNIA
Wspólnik
2016-02-02
2017-06-01
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
RAFAŁ PIOTR ZIĘBA
Wspólnik
2016-02-02
2017-06-01
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
GGE FLOW UK LIMITED
Wspólnik
2017-06-01
2018-03-12
24.258 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.212.900,00 ZŁ.
Wspólnik
2018-03-12
2019-02-22
24.258 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.212.900,00 ZŁ.
12286185100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH.
PAWEŁ WALDEMAR GUNIA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-02
2017-06-01
ALBERTO SIGNORI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-01
2018-10-05
MILTON ANTHONY FERNANDES
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-01
2018-10-05
MAX DAVID HELMORE
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-01
2018-10-05
MAREK RYSZARD ZIERHOFFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-05
2019-02-22
ANNA MARIA ŚWITALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-05
2019-02-22
KRZYSZTOF JACEK KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-05
2019-02-22
2016-02-02
2017-07-26
RPGZ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-02
2017-07-26
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 40, KRAKÓW, 31-111, KRAKÓW, POLSKA
2017-07-26
2017-12-19
UL. WĘGLOWA, 7, KATOWICE, 40-106, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie