KRS 0000107284
NIP8981906660
REGON93218440600000
Nazwa"ZEC INFOSERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZEC INFOSERVICE
Data rejestracji 18 kwi 2002 (22 lata temu) 18 kwi 2002
Data usunięcia 08 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOWIECKA, 24, WROCŁAW, 50-220, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 144000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2002-04-18
2003-10-27
98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93102006800000
Wspólnik
2002-04-18
2003-10-27
76 (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000 (TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93026710500000
Wspólnik
2003-10-27
2009-05-19
282 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY, PO 500,00 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141.000,00 (SŁOWNIE: STO CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
19040792600000
Wspólnik
2009-05-19
2010-07-08
288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 144.000 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
19118250100000
ANDRZEJ MIERNIK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2010-07-08
LESZEK MARIAN NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2003-05-05
BOGUMIŁ ISKRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2003-11-28
ADAM MIECZYSŁAW MASIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2003-11-28
KRZYSZTOF JAN RUTTE
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2005-10-26
SŁAWOMIR STANISŁAW CZUCHRIJ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2008-02-13
BOGDAN PLATA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2004-05-31
LESZEK WITOLD ROŻDŻEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-31
2010-07-08
PIOTR ROMAN SZTURA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2003-11-28
ANDRZEJ ZBIGNIEW WITTCHEN
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2003-05-05
KRYSTYNA STANISŁAWA BIELIŃSKA
Prokurent
2002-04-18
2006-12-01
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
STANISŁAW TOMASZ PIECHEL
PREZES ZARZĄDU
2002-04-18
2003-11-28
STANISŁAW TOMASZ PIECHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-28
2005-10-26
MAREK ANTONI DEREŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2004-05-31
SŁAWOMIR POŁUKORD
PREZES ZARZĄDU
2003-11-28
2010-02-11
KRZYSZTOF KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-11
2010-07-08
2002-04-18
2005-04-29
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNYCH ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH INFOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie