KRS 0000228450
NIP5252324779
REGON14003262600000
NazwaORBIS KONTRAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORBIS KONTRAKTY
Data rejestracji 14 lut 2005 (20 lat temu) 14 lut 2005
Data usunięcia 12 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRACKA, 16, WARSZAWA, 00-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252324779
data rejestracji 10 mar 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWWspólnik
2005-02-14
2019-12-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
00623952900000
Wspólnik
2005-02-14
2017-03-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
29086012000000
Wspólnik
2019-12-11
2023-07-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
38333086400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU.
YANNICK ROUVRAIS
PREZES ZARZĄDU
2005-02-14
2012-01-11
KRZYSZTOF GERULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-14
2008-11-28
ALAIN BILLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-14
2005-09-19
GILLES STEPHANE CLAVIE
PREZES ZARZĄDU
2012-12-06
2023-07-12
JOLANTA DE CACQUERAY VALMENIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-19
2006-04-05
ALAIN BILLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-05
2007-09-18
IRENEUSZ WĘGŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-18
2023-07-12
MARCIN WIT SZEWCZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-28
2019-09-30
STEFAN MICHAŁ POTOCKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-11
2012-12-06
2005-02-14
2023-07-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-14
2023-07-12
ORBIS KONTRAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-14
2023-07-12
BRACKA, 16, WARSZAWA, 00-028, WARSZAWA, POLSKA
2017-03-28
2023-07-12
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2017-03-28
2023-07-12
461 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2017-03-28
2023-07-12
463 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2017-03-28
2023-07-12
464 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2017-03-28
2023-07-12
471 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2017-03-28
2023-07-12
472 - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2017-03-28
2023-07-12
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2017-03-28
2023-07-12
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2017-03-28
2023-07-12
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2017-03-28
2023-07-12
823 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie