KRS 0000113855
NIP9591176473
REGON29086012000000
NazwaHEKON-HOTELE EKONOMICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHEKON-HOTELE EKONOMICZNE
Data rejestracji 21 maj 2002 (22 lata temu) 21 maj 2002
Data usunięcia 03 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BRACKA, 16, WARSZAWA, 00-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 357791910,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 357791910,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji357791910
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANDRE WITSCHI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2004-01-28
DAVID VELY
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2004-01-28
MARTA KUNISZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-08-29
KRZYSZTOF GERULA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-08-29
ANDRZEJ TABOR
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2005-01-28
BARTŁOMIEJ WERONICZAK BALLOD
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2005-01-28
JEAN - PHILIPPE SAVOYE
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2008-08-29
STEFAN POTOCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2011-04-05
CHRISTOPHE GUILLEMOT
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2004-01-28
CLAUDE MOSCHENI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2004-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE
JEAN PHILIPPE SAVOYE
PREZES ZARZĄDU
2002-05-21
2004-01-28
JOEL JACQUES VIGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-21
2002-12-02
YANNICK ROUVRAIS
PREZES ZARZĄDU
2004-01-28
2008-08-29
YANNICK ROUVRAIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2012-01-05
ALAIN BILLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-28
2005-08-12
JOLANTA WOJCIECHOWSKA DE CACQUERAY VALMENIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-30
2006-03-31
ALAIN BILLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2007-10-09
MARCIN WIT SZEWCZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2016-11-03
JEAN - PHILIPPE SAVOYE
PREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2010-07-27
LAURENT FRANCOIS PICHERAL
PREZES ZARZĄDU
2010-07-27
2014-07-21
2002-05-21
2007-03-12
AL. JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie