KRS 0000106498
NIP5262507926
REGON01283625500000
NazwaRAVENNA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAVENNA WARSZAWA
Data rejestracji 12 kwi 2002 (22 lata temu) 12 kwi 2002
Data usunięcia 05 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRACKA, 16, WARSZAWA, 00-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIARAVENNA GRUNDSTUCKS - VERMIETUNGSGESELLSCHAFT MBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA NIEMIECKIEGO
Wspólnik
2002-04-12
2011-12-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- PLN
ACCOR S.A. SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2011-12-16
2015-11-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDER JANKOWSKI
Prokurent
2010-04-16
2011-01-27
PROKURA ŁĄCZNA
ALEKSANDER JANKOWSKI
Prokurent
2005-07-05
2006-03-24
PROKURA ŁĄCZNA
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
Prokurent
2005-07-05
2008-08-07
PROKURA ŁĄCZNA
MARCIN ANDRZEJ NIEWOLSKI
Prokurent
2008-08-07
2010-02-15
PROKURA ŁĄCZNA
GILLES STEPHENE CLAVIE
Likwidator
2013-07-03
2015-11-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO TYLKO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
VEIT MARTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-12
2011-12-16
SŁAWOMIR RESZKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-12
2005-07-05
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-07
2011-12-16
NICOLAS YVAN BELLOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-16
2013-07-03
GILLES STEPHANE CLAVIÉ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-16
2013-07-03
2002-04-12
2013-07-03
RAVENNA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-12
2004-01-14
MARSZAŁKOWSKA, 82, WARSZAWA, 00-963, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-14
2012-02-02
KS. I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie