KRS 0000238475
NIP7010046220
REGON14043366700000
Nazwa"BREL-PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBREL-PRO
Data rejestracji 01 sie 2005 (19 lat temu) 01 sie 2005
Data usunięcia 07 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010046220
data rejestracji 06 gru 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR GADOMSKI
reprezentant
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
reprezentant
JACEK DARIUSZ RAKOWSKI
Beneficjent
PIOTR WIESŁAW PUCHALSKI
Beneficjent
PIOTR BARANEK
Beneficjent
CEZARY MARIUSZ RACZYŃSKI
Beneficjent
PIOTR GADOMSKI
Beneficjent
Wspólnik
2005-08-01
2021-07-07
14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ
01252780900000
Wspólnik
2007-02-09
2021-07-07
86 (OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000 ZŁ
14015587200000
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
Prokurent
2005-08-01
2008-03-26
ŁĄCZNA
ALEKSANDER JANKOWSKI
Prokurent
2005-08-01
2006-01-11
ŁĄCZNA
MARCIN ANDRZEJ NIEWOLSKI
Prokurent
2008-03-26
2010-02-16
PROKURA ŁĄCZNA
ALEKSANDER JANKOWSKI
Prokurent
2010-04-16
2011-01-31
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR GADOMSKI
Likwidator
2019-02-06
2021-07-07
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
Likwidator
2019-02-06
2021-07-07
JACEK DARIUSZ RAKOWSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ - CZŁONEK ZARZĄDU IMMOFIDUCIA UDZIAŁOWCA BREL-PRO W LIKWIDACJI
PIOTR WIESŁAW PUCHALSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ -WICEPREZES ZARZĄDU MLEASING UDZIAŁOWCA BREL-PRO W LIKWIDACJI
PIOTR BARANEK
Beneficjent
SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ -WICEPREZES ZARZĄDUMLEASING UDZIAŁOWCA BREL-PRO W LIKWIDACJI
CEZARY MARIUSZ RACZYŃSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ - PREZES ZARZĄDUMLEASING UDZIAŁOWCA BREL-PRO W LIKWIDACJI
PIOTR GADOMSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ - CZŁONEK ZARZĄDU IMMOFIDUCIA UDZIAŁOWCA BREL-PRO W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VEIT MARTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-01
2011-07-05
MATEUSZ JACEK SKUBISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-27
2008-03-26
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-26
2019-02-06
PIOTR GADOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-05
2019-02-06
2005-08-01
2019-02-06
"BREL-PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie