KRS 0000152288
REGON01283627800000
NazwaRAVENNA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAVENNA SZCZECIN
Data rejestracji 21 lut 2003 (22 lata temu) 21 lut 2003
Data usunięcia 13 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2003-02-21
2009-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01252780900000
VEIT MARTIN
Likwidator
2008-04-08
2009-01-13
JACEK ZAJĄC
Likwidator
2008-04-08
2009-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO TYLKO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIE Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VEIT MARTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2008-04-08
ZBIGNIEW TOMASZ MIKLEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2004-01-12
SŁAWOMIR RESZKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2005-07-15
ANDRZEJ SUGAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-15
2006-08-29
JACEK ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-29
2008-04-08
2003-02-21
2008-04-08
RAVENNA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-21
2004-01-12
MARSZAŁKOWSKA, 82, WARSZAWA, 00-963, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie