KRS 0000187802
NIP5262579400
REGON01739482700000
NazwaBREL-FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBREL-FIN
Data rejestracji 14 sty 2004 (21 lat temu) 14 sty 2004
Data usunięcia 13 mar 2013 13 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2004-01-14
2013-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01252780900000
ALEKSANDER JANKOWSKI
Prokurent
2005-06-24
2006-02-13
ŁĄCZNA
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
Prokurent
2005-06-24
2008-03-27
ŁĄCZNA
MARCIN ANDRZEJ NIEWOLSKI
Prokurent
2008-03-27
2010-02-11
PROKURA ŁĄCZNA
ALEKSANDER JANKOWSKI
Prokurent
2010-04-09
2011-01-17
PROKURA ŁĄCZNA
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
Likwidator
2012-03-19
2013-03-13
PIOTR GADOMSKI
Likwidator
2012-03-19
2013-03-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
VEIT MARTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2011-06-14
SŁAWOMIR RESZKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2005-06-24
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-27
2012-03-19
PIOTR GADOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-14
2012-03-19
2004-01-14
2012-03-19
BREL-FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie