KRS 0000114700
NIP5251940364
REGON01274579400000
NazwaFARM SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFARM SERWIS
Data rejestracji 28 maj 2002 (22 lata temu) 28 maj 2002
Data usunięcia 13 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres FLORIAŃSKA, 8, WARSZAWA, 03-707, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji150
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH SYLWESTER LATOSZEK
Beneficjent
PIOTR GADOMSKI
Beneficjent
PIOTR CZUMAJ
Beneficjent
MARCIN WRÓBLEWSKI
Beneficjent
JANUSZ RYSZARD JANECZEK
reprezentant
MARCIN WRÓBLEWSKI
reprezentant
MARCIN WRÓBLEWSKI
Prokurent
2020-01-30
2023-10-13
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA JOLANTA LATOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2023-10-13
SŁAWOMIR WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2023-10-13
OLGA WRÓBLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2023-10-13
WOJCIECH SYLWESTER LATOSZEK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
PIOTR GADOMSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
PIOTR CZUMAJ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
MARCIN WRÓBLEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
WOJCIECH SYLWESTER LATOSZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-28
2013-10-14
JANUSZ RYSZARD JANECZEK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-13
2023-10-13
2002-05-28
2023-10-13
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-05-28
2023-10-13
FARM SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
2002-05-28
2023-10-13
FLORIAŃSKA, 8, WARSZAWA, 03-707, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-13
2023-10-13
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2016-07-13
2023-10-13
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-07-13
2023-10-13
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-07-13
2023-10-13
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2016-07-13
2023-10-13
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2016-07-13
2023-10-13
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-07-13
2023-10-13
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-07-13
2023-10-13
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie