KRS 0000286728
NIP8971734766
REGON02058581200000
NazwaWDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWDB
Data rejestracji 17 sie 2007 (17 lat temu) 17 sie 2007
Data usunięcia 29 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIEŁBAŚNICZA, 28, WROCŁAW, 50-109, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971734766
data rejestracji 22 paź 2007
status Czynny
83213000042001033439690018
VWBO Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
13213000042001033439690017
VWBO Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
67213000042001033439690015
VWBO Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
73213000042001033439690004
VWBO Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
35213000042001033439690009
VWBO Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
61175013090000000030688252
BNP Oddział w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19
ul. Główna 8C 58-309 Wałbrzych POLSKA
64175013090000000030688198
BNP Oddział w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19
ul. Główna 8C 58-309 Wałbrzych POLSKA
86175013090000000030688287
BNP Oddział w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19
ul. Główna 8C 58-309 Wałbrzych POLSKA
41175010640000000032503152
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
08213000042001033439690010
VWBO Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMANATALIA JACKOWIAK
Beneficjent
RADOSŁAW GRZĘDA
Beneficjent
FILIP BARTOSZ RYBACKI
Beneficjent
MARCIN WRÓBLEWSKI
Beneficjent
KACPER KRZYSZTOF MLECZAK
Beneficjent
MARCIN WRÓBLEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ ANDRZEJ MUSZYŃSKI
Wspólnik
2007-08-17
2012-06-29
8.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 840.000 (OSIEMSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANETTA BARBARA MOSIŃSKA
Wspólnik
2007-08-17
2008-12-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RYSZARD MUSZYŃSKI
Wspólnik
2009-08-11
2010-01-22
2.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARBARA MUSZYŃSKA
Wspólnik
2010-01-22
2010-03-23
2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000 (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF CICHECKI
Wspólnik
2010-03-23
2012-06-29
2.100 (DWA TYSIĄCE STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000 (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z PRAWEM UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW.
MARIUSZ ANDRZEJ MUSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-17
2012-06-29
ANETTA BARBARA MOSIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-17
2009-02-06
KRZYSZTOF CICHECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-16
2012-06-29
2007-08-17
2009-08-20
WROCŁAWSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie