KRS 0000250111
NIP9570931504
REGON22016260800000
NazwaALTIPLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALTIPLANO
Data rejestracji 01 lut 2006 (19 lat temu) 01 lut 2006
Data usunięcia 04 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ABRAHAMA, 1A, GDAŃSK, 80-307, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20950500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9570931504
data rejestracji 01 lut 2012
status Czynny
63105017641000009080750145
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
73105017641000009030150594
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
95105017641000009030150586
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHJACEK WOJCIECH WOJERZ
Beneficjent
GARY CHARLES BILLS
Beneficjent
1970-04-08
JACEK WOJCIECH WOJERZ
zgłaszający - członek zarządu
ROSE CAPITAL S.A.
Wspólnik
2006-02-01
2010-09-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
POSEYIX INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2008-06-12
2010-09-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
HORVATH LIMITED
Wspólnik
2010-06-28
2010-09-17
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ.
PLEJADA ENERGIA ODNAWIALNA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2010-09-17
2012-06-04
41.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.950.000,-
220983860
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
BOGUSŁAW STANISŁAW WALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2012-06-04
KRZYSZTOF JAN RUTTE
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2012-06-04
NILS MAGNUS ROSENBACK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2007-07-23
1968-01-25
2006-02-01
2008-02-26
ELEKTROWNIA WIATROWA GROCHOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-01
2006-05-10
BUDOWLANYCH, 42, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
2006-05-10
2009-02-16
GRUNWALDZKA, 212, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie