KRS 0000308897
NIP5842654035
REGON22058201000000
Nazwa3 WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa3 WINGS
Data rejestracji 26 cze 2008 (16 lat temu) 26 cze 2008
Data usunięcia 18 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ABRAHAMA, 1A, GDAŃSK, 80-307, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842654035
data rejestracji 17 lip 2008
status Czynny
22105017641000002360678474
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
52105017641000002360678516
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMBOGUSŁAW STANISŁAW WALIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JAN RUTTE
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF JAN RUTTE
Beneficjent
ROBERT SŁAWOMIR BĘBEN
Prokurent
2012-09-07
2014-04-18
PROKURA SAMOISTNA
BOGDAN WALIŃSKI
Prokurent
2012-09-07
2014-04-18
PROKURA SAMOISTNA
POSEYIX INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2008-06-26
2014-04-18
320 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160000,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BOGUSŁAW STANISŁAW WALIŃSKI
Beneficjent
BR POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI POSEYIX INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI 3 WINGS S.A.
KRZYSZTOF JAN RUTTE
Beneficjent
BR POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI POSEYIX INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI 3 WINGS S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-16
2014-04-18
KRZYSZTOF JAN RUTTE
PREZES ZARZĄDU
2008-06-26
2010-09-14
BOGUSŁAW STANISŁAW WALIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-26
2010-09-14
BOGUSŁAW STANISŁAW WALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-14
2010-11-25
PRZEMYSŁAW MARIAN PIESIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-11-25
2013-09-16
ROBERT SŁAWOMIR BĘBEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-25
2012-09-07
BOGDAN WALIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-25
2012-09-07
2008-06-26
2009-02-11
GRUNWALDZKA, 212, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie