KRS 0000015194
REGON01120552900000
NazwaPOSITIVE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOSITIVE
Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001
Data usunięcia 27 sie 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 180, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3974150,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 974150,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji397415
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3220A PRODUKCJA APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #3230A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #7440Z REKLAMAELŻBIETA BUJNIEWICZ BELKA
Prokurent
2001-05-30
2002-08-27
NIEOGRANICZONA
TADEUSZ HIERONIM RAFAŁKO
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2001-09-18
JANUSZ EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2001-09-18
ELŻBIETA BUJNIEWICZ BELKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2002-08-27
TOMASZ PAWEŁ SIELICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2002-08-27
MICHAŁ ANDRZEJ DANIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-08-27
DARIUSZ ŚLIWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-08-27
MICHAŁ ROMAN BOROWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-08-27
JAN MARIA KOPROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2001-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO WYKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ WOJCIECH ROGALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2001-10-31
JERZY MICHAŁ DŻOGA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-30
2001-10-31
JERZY MICHAŁ DŻOGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2002-08-27
MAŁGORZATA MARIA KALINOWSKA ISZKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2001-10-31
KRZYSZTOF KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2002-08-27
2001-05-30
2001-09-18
JANA KAZIMIERZA, 62 A, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie