KRS 0000068316
REGON63063177300000
Nazwa"MEDIPLAST" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMEDIPLAST
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 14 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GNIEŹNIEŃSKA, 6, NEKLA, 62-330, NEKLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2832816,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2832816,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2832816
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #361 PRODUKCJA MEBLI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWLESZEK PIASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2003-09-18
DARIUSZ JAROSŁAW SZAŁAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-04-29
SANDRO VIOTTO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2008-08-14
JACEK KROPACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2008-08-14
STEVEN JOHN BUCKLEY
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2008-08-14
JACEK WITAK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2008-08-14
MONIKA ALEKSANDRA NACHYŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2008-08-14
DANUTA DĄBRÓWKA CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2003-09-18
JAN KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-04-29
PAWEŁ JANUSZ DEGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2002-09-12
BOGUSŁAW SOBCZAK
Powiernik
2004-04-28
2008-02-25
MARIA RUTKOWSKA SOBCZAK
Powiernik
2008-02-25
2008-07-09
MIROSŁAW JÓZEF SZCZYGIEŁ
Prokurent
2002-10-23
2003-09-18
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
RAFAŁ ZAWILSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-12
2002-09-12
MARIAN HENRYK MISZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-12
2008-08-14
MIROSŁAW JÓZEF SZCZYGIEŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-12
2002-10-23
2001-12-12
2002-02-05
GDYŃSKA, 31, POZNAŃ, 61 - 016, POZNAŃ, POLSKA
2002-02-05
2002-05-07
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 8, NEKLA, 62-320, NEKLA, POLSKA
2002-05-07
2002-12-17
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 8, NEKLA, 62-330, NEKLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie