KRS 0000217514
NIP5251796996
REGON01081856600000
Nazwa"BUSINESS SPORTING ASSOCIATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUSINESS SPORTING ASSOCIATION
Data rejestracji 20 wrz 2004 (20 lat temu) 20 wrz 2004
Data usunięcia 14 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRĘŻNA, 1, ADAMÓW, 96-325, RADZIEJOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 115000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWASTEVEN JOHN BUCKLEY
Wspólnik
2004-09-20
2012-03-09
1.009 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.450,-ZŁ
DOROTA MARIA MIKUŁA BUCKLEY
Wspólnik
2004-09-20
2012-12-14
2.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA ZOFIA WACH
Likwidator
2012-02-17
2012-12-14
KINGA ANNA NOWACZEWSKA
Likwidator
2012-02-17
2012-12-14
ANDRZEJ JAN MIKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2012-12-14
DOROTA MARIA MIKUŁA BUCKLEY
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2012-12-14
PIOTR ADAM MIKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2012-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
STEVEN JOHN BUCKLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2012-02-17
2004-09-20
2012-02-17
"BUSINESS SPORTING ASSOCIATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie