KRS 0000096260
NIP5860217150
REGON19091154700000
NazwaSOLEMIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSOLEMIS GROUP
Data rejestracji 04 mar 2002 (23 lata temu) 04 mar 2002
Data usunięcia 20 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KŁAJPEDZKA, 7F, GDYNIA, 81-533, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Dane podatkowe
NIP 5860217150
data rejestracji 31 gru 2006
status Czynny
48109011020000000107236716
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
42109011020000000010196472
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
21109011020000000010058819
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANERYSZARD SADOWSKI
Beneficjent
DARIUSZ BIENIEK
reprezentant
RYSZARD SADOWSKI
reprezentant
ROMAN ZLEŚNY
reprezentant
BRIAN GIMOTTY
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2006-02-27
BARBARA GENOWEFA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2012-02-20
STEVEN BUCKLEY
Członek Organu Nadzoru
2004-01-15
2004-06-16
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2004-01-15
LARS PLESNER HAMANN
Członek Organu Nadzoru
2004-01-15
2005-12-06
MONIKA ALEKSANDRA NACHYŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2006-02-27
KRZYSZTOF KAZIMIERZ CZARNIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2006-02-27
ROEL DECNEUT
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2004-01-15
IGOR JAKUB GIELNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2012-02-20
JOLANTA SUGIER
Członek Organu Nadzoru
2005-12-06
2012-02-20
ELŻBIETA SŁOMKA
Prokurent
2006-11-23
2012-02-20
SAMOISTNA
RYSZARD SADOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
RYSZARD WIKTOR SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-04
2012-02-20
MIROSŁAW ROMAN DZIERŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-04
2007-04-12
ROMAN JAN ZLEŚNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-04
2012-02-20
PIOTR WITOLD ZDROWOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-04
2002-05-29
2002-03-04
2005-06-28
GREAT PLAINS SOFTWARE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-03-04
2006-10-05
10 LUTEGO, 11, GDYNIA, 81-366, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie