KRS 0000441120
NIP9482598212
REGON14639874200000
NazwaMULTIMEDIA INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIMEDIA INTERACTIVE
Data rejestracji 22 lis 2012 (12 lat temu) 22 lis 2012
Data usunięcia 09 mar 2023 09 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 297300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9482598212
data rejestracji 01 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄBEI MULTIMEDIA INTERACTIVE INC.
Wspólnik
2012-11-22
2015-03-13
JEDEN TYSIĄC UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
STREAM VENTIRE SE
Wspólnik
2015-03-13
2016-08-30
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
Wspólnik
2016-08-30
2023-03-09
2973 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 297.300 ZŁOTYCH
14237035600000
ALICJA LEWANDOWSKA
Prokurent
2013-09-16
2013-12-11
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA ANNA LEWANDOWSKA
Prokurent
2017-02-09
2017-09-22
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
GRZEGORZ MACIEJ JAGODZIŃSKI
Prokurent
2017-02-09
2017-09-22
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
MICHAŁ KOWALSKI
Prokurent
2018-09-19
2023-03-09
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UMOCOWANY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IGOR JAKUB GIELNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-11-22
2013-03-28
KAMAL SITKOWSKI ATTUN
PREZES ZARZĄDU
2013-03-28
2014-01-22
ALEKSANDER MARIA ZAMLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-22
2015-03-13
PRZEMYSŁAW BARTOSZ SKOPEK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-13
2015-05-25
PRZEMYSŁAW KSIĄŻCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-25
2015-08-26
ALICJA ANNA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-02-27
2018-09-10
PIOTR JAN LEGUT
PREZES ZARZĄDU
2015-08-26
2015-11-04
GRZEGORZ ARTUR BRUSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-04
2016-02-22
RENÉ GREBEŇ
PREZES ZARZĄDU
2016-02-22
2017-01-12
SŁAWOMIR JACEK SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-01-12
2018-02-27
2012-11-22
2020-08-19
GRANICZNA, 17, RADOM, 26-604, RADOM, POLSKA
GKm 129/20
2023-11-08
2023-12-05
25156.19 PLN
V GNc 1364/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Rafał Komar Kancelaria Komornicza nr V w Radomiu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie