KRS 0000477680
NIP8762459238
REGON34147061200000
NazwaTRMEW OBRÓT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRMEW OBRÓT
Data rejestracji 01 paź 2013 (11 lat temu) 01 paź 2013
Data usunięcia 24 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLOWEJ JADWIGI, 1, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2012000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8762459238
data rejestracji 09 wrz 2013
status Czynny
61109016780000000135411377
SANPL 1 Oddział w Grudziądzu
al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA
41154012872216000146820003
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
68154012872216000146820002
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
66103011170000000093826003
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
93103011170000000093826002
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
21109016780000000144717016
SANPL 1 Oddział w Grudziądzu
al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA
76109016780000000135280254
SANPL 1 Oddział w Grudziądzu
al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA
79102010260000190204438370
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
86102010260000140204433348
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
11109016780000000135217695
SANPL 1 Oddział w Grudziądzu
al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWYSEBASTIAN LUDWIK JABŁOŃSKI
Beneficjent
1990-01-31
TOMASZ JAN ZADROGA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ JANUSZ BLIŹNIAK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ ARTUR BRUSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN SYPEK
Prokurent
2017-06-26
2018-05-10
PROKURA ŁĄCZNA
VIOLETTA GALANT
Prokurent
2014-08-21
2019-01-24
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA ZIEMBA
Prokurent
2017-06-26
2018-05-10
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ KUBECKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-01
2019-01-24
BOGUSŁAW PUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-01
2019-01-24
ANDRZEJ GRZEŚ
Członek Organu Nadzoru
2016-06-15
2018-01-24
DARIUSZ JANUSZ BLIŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-06-26
2018-08-23
ARKADIUSZ MICHAŁ DOMIŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-13
2019-01-24
MIECZYSŁAW MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-01
2018-02-13
LUKAS CHOMA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-23
2019-01-24
MIROSŁAW JACEK BEREŹNICKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-01
2016-06-15
MAROŠ CHOMA
Członek Organu Nadzoru
2018-02-13
2019-01-24
TOWARZYSTWO ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH
Wspólnik
2013-10-01
2018-05-10
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ
871632702
ANDRZEJ GRZEŚ
Wspólnik
2017-06-26
2018-01-24
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 21600,00 ZŁ
RADOSŁAW WŁADYSŁAW KOROPIS
Wspólnik
2017-06-26
2018-01-24
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 26400,00 ZŁ
RIGHT POWER COMMODITIES S.R.O.
Wspólnik
2017-06-26
2019-01-24
4758 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 903 200,00 ZŁ
SEBASTIAN LUDWIK JABŁOŃSKI
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ GRZEŚ
PREZES ZARZĄDU
2013-10-01
2016-06-15
RADOSŁAW WŁADYSŁAW KOROPIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-01
2016-06-15
RADOSŁAW WŁADYSŁAW KOROPIS
PREZES ZARZĄDU
2016-06-15
2019-01-24
SEBASTIAN LUDWIK JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-26
2019-01-24
1990-01-31
DARIUSZ JANUSZ BLIŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-23
2019-01-24
2013-10-01
2019-01-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-01
2019-01-24
TRMEW OBRÓT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-01
2019-01-24
KRÓLOWEJ JADWIGI, 1, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA
2015-09-25
2019-01-24
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2018-07-26
2019-01-24
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2018-07-26
2019-01-24
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-07-26
2019-01-24
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2018-07-26
2019-01-24
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2018-07-26
2019-01-24
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2018-07-26
2019-01-24
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2018-07-26
2019-01-24
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2018-07-26
2019-01-24
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-07-26
2019-01-24
6491Z - LEASING FINANSOWY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie