KRS 0000026874
NIP7770002889
REGON63026082200000
NazwaTŁOCZNIA METALI "PRESSTA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaTŁOCZNIA METALI "PRESSTA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 12 lip 2001 (23 lata temu) 12 lip 2001
Data usunięcia 28 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OBORNICKA, 1, BOLECHOWO, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 33549830,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 33549930,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3354983
Dane podatkowe
NIP 7770002889
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2513A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2953Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2960Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3520A PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓWKRYSTYNA MARIA BARTOSZEWSKA
Beneficjent
KRYSTYNA MARIA BARTOSZEWSKA
reprezentant
ROMAN KOSTECKI
Prokurent
2001-07-12
2004-03-17
SAMOISTNA
ZDZISŁAW ANDRZEJ KACZMAREK
Prokurent
2002-04-19
2004-03-17
SAMOISTNA
IRENA PIETRASIK
Prokurent
2003-07-11
2003-12-04
SAMOISTNA
DARIUSZ SZAŁATA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-19
2023-04-28
MAREK NAWROT
Członek Organu Nadzoru
2002-08-19
2023-04-28
MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-19
2023-04-28
ALICJA ŻÓŁTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-19
2023-04-28
JAROSŁAW BARAŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2001-09-06
ROMUALD HENRYK WOJTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2002-08-19
DANUTA DZIUBA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-08-19
JAROSŁAW KRUK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2002-08-19
KRZYSZTOF BĄK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2002-01-16
DARIUSZ WOJCIECH SZAŁATA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2002-01-16
MARIA RUTKOWSKA SOBCZAK
Powiernik
2004-05-28
2022-03-24
KRYSTYNA BARTOSZEWSKA
Powiernik
2022-03-24
2023-04-28
KRYSTYNA MARIA BARTOSZEWSKA
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-12
2002-01-16
WANDA KURYŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-12
2003-07-11
PIOTR MAZUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-12
2002-02-15
LESZEK SKOWRON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-12
2002-01-16
LESZEK SKOWRON
PREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2023-04-28
IRENA PIETRASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-04
2023-04-28
2001-07-12
2009-06-03
TŁOCZNIA METALI "PRESSTA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie