KRS 0000031052
NIP7772521725
REGON63980505100000
Nazwa"PRESSTERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRESSTERM
Data rejestracji 26 lip 2001 (23 lata temu) 26 lip 2001
Data usunięcia 01 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBORNICKA, 1, BOLECHOWO, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3297000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PECREM@PECREM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNECYPRIAN JÓZEF JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-20
2006-11-13
WIESŁAW STANISŁAW LISIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2005-05-13
WALDEMAR SZUDERA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2005-01-11
JERZY KAZIMIERZ TYSLER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2005-07-20
TERESA KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-11
2006-11-13
PRZEMYSŁAW POPIOŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2008-05-29
ANDRZEJ SZYMANEK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-13
2011-11-14
MARIA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-13
2016-04-01
MACIEJ PIWECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2016-04-01
JAN FRANCISZEK GRZEŚKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-14
2015-08-13
Wspólnik
2001-07-26
2006-11-13
6.594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.297.000,00 ZŁ.
63026082200000
Wspólnik
2006-11-13
2016-04-01
6.594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.297.000,00 ZŁ
63095657000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ STANISŁAW JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-26
2005-07-20
JERZY KAZIMIERZ TYSLER
PREZES ZARZĄDU
2005-07-20
2005-10-17
CYPRIAN JÓZEF JANICKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2005-10-17
2005-11-16
ZBIGNIEW IGNACY WEGNER
PREZES ZARZĄDU
2005-11-16
2016-04-01
SŁAWOMIR JURCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-13
2011-02-10
2001-07-26
2004-01-14
"PRESSTERM' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie