KRS 0000224044
NIP6443208978
REGON27834244600000
NazwaHUTA BUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaHUTA BUCZEK LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 16 gru 2004 (20 lat temu) 16 gru 2004
Data usunięcia 07 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STASZICA, 29, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14911600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6443208978
data rejestracji 01 sty 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#2891Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2445Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEEWA TERESA FISZER
Beneficjent
BOGDAN FISZER
Beneficjent
MICHAŁ SZUSTER
Beneficjent
EMILIAN SALEJ
reprezentant
JERZY NABIAŁCZYK
reprezentant
VIOLETTA KRYSTYNA REUS
reprezentant
ANDRZEJ MORCINEK
NADZORCA SĄDOWY
2009-06-04
2010-09-29
Wspólnik
2004-12-16
2021-04-07
76307 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.630.700,00 ZŁ.
27248873000000
Wspólnik
2006-10-31
2006-12-22
72.809 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.280.900,00 ZŁ
27303831800000
Wspólnik
2009-11-10
2021-04-07
72809 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.280.900,00 ZŁ.
27645321300000
ANDRZEJ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-27
2006-10-31
WOJCIECH KINASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2006-12-22
TOMASZ MATLĘGA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2006-12-22
DARIUSZ CZECH
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2006-12-22
ANDRZEJ STANISŁAW KOCIUBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-22
2021-04-07
JERZY HENRYK KOLONKO
Członek Organu Nadzoru
2006-12-22
2021-04-07
ANDRZEJ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-22
2007-06-08
PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-08
2021-04-07
HENRYK MAREK HERMAN
Członek Organu Nadzoru
2005-03-23
2006-03-07
BOGDAN MIROSŁAW FISZER
Członek Organu Nadzoru
2005-03-23
2006-03-07
EMILIAN SALEJ
Powiernik
2010-09-29
2021-04-07
ZYGMUNT HEJAK
Prokurent
2006-12-22
2009-11-10
PROKURA ŁĄCZNA
ANNA COFAŁA
Prokurent
2008-02-13
2021-04-07
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZYGMUNT HEJAK
Prokurent
2005-03-23
2006-10-31
PROKURA ŁĄCZNA
ALINA GOLDA
Prokurent
2005-04-20
2006-06-27
EWA TERESA FISZER
Beneficjent
UDZIAŁ 125000 ZŁ W SPÓŁCE STABILO SP. Z O. O. (KRS 30501) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE SILESIA CAPITAL FUND SA (KRS 46315) POSIADAJĄCEJ UDZIAŁ 7280900 ZŁ W SPÓŁCE HUTA BUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
BOGDAN FISZER
Beneficjent
UDZIAŁ 151000 ZŁ W SPÓŁCE STABILO SP. Z O. O. (KRS 30501) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE SILESIA CAPITAL FUND SA (KRS 46315) POSIADAJĄCEJ UDZIAŁ 7280900 ZŁ W SPÓŁCE HUTA BUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
MICHAŁ SZUSTER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT.
VIOLETTA KRYSTYNA REUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-07
2006-10-31
JACEK MARIAN BIGOS
PREZES ZARZĄDU
2006-03-07
2006-10-31
SŁAWOMIR STEFAN STARZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-16
2005-10-24
SŁAWOMIR STEFAN STARZYKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-24
2006-10-31
ANDRZEJ STANISŁAW KOCIUBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-24
2006-03-07
BRONISŁAW HERMANN
PREZES ZARZĄDU
2006-10-31
2006-12-22
JACEK MARIAN BIGOS
PREZES ZARZĄDU
2006-12-22
2007-02-20
SŁAWOMIR STEFAN STARZYKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-22
2007-02-20
SŁAWOMIR STEFAN STARZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-20
2008-02-13
VIOLETTA KRYSTYNA REUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-22
2021-04-07
2004-12-16
2010-02-12
HUTA BUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-12
2010-09-29
HUTA BUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2004-12-16
2006-06-27
NOWOPOGOŃSKA, 1, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2006-06-27
2008-09-24
STASZICA, 44, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie