KRS 0000049089
NIP6262618997
REGON27690433100000
NazwaBYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ
Data rejestracji 03 paź 2001 (23 lata temu) 03 paź 2001
Data usunięcia 07 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZELCÓW BYTOMSKICH, 207, BYTOM, 41-914, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 294918400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1010 GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO. DRĄŻENIE I BUDOWA CHODNIKÓW, SZYBÓW I SZTOLNI #1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEADAM ANDRZEJ GOŁUCH
Członek Organu Nadzoru
2007-06-20
2007-07-02
MARIAN ANTONI UHEREK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-02
2007-07-31
JANUSZ KRZYSZTOF GRABARA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-02
2009-05-07
REMIGIUSZ ADAMIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-02
2007-07-31
JUSTYN ALEKSANDER PISKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-31
2008-03-31
JÓZEF TADEUSZ WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-31
2009-05-07
MAREK TOKARZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2009-05-07
KAZIMIERZ MARIAN MISZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-03
2006-09-22
ANTONI MADEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-03
2003-10-01
JERZY STANISŁAW WODECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-03
2006-09-22
Wspólnik
2001-10-03
2009-05-07
5898368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 294.918.400,00 ZŁOTYCH
27690250400000
WERONIKA JANINA POLA
Prokurent
2002-09-16
2007-02-01
ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
SYLWIA PRZEWDZINK
Prokurent
2007-02-01
2007-07-02
ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JANUSZ STEFAN HYLEWSKI
Prokurent
2007-07-31
2007-11-17
PROKURA ŁĄCZNA
SYLWIA HELENA PRZEWDZINK
Prokurent
2008-01-16
2009-05-07
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU ,WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASADOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICZCH UMOCOWANIA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU,PROKURENT ALBO PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA
MIECZYSŁAW JAN GAŁĘZIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-03
2004-11-30
REMIGIUSZ ADAMIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-13
2007-10-09
JANUSZ STEFAN HYLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-17
2009-05-07
MIECZYSŁAW JAN GAŁĘZIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-30
2005-02-23
PAWEŁ PIOTR BOMBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-03
2006-10-31
JACEK MARIAN BIGOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-03
2002-09-16
TOMASZ JÓZEF ROLLING
PREZES ZARZĄDU
2004-11-30
2006-10-31
MIROSŁAW WIKTOR SIEMION
PREZES ZARZĄDU
2006-10-31
2009-05-07
PIOTR NIKODEM RUDZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-31
2007-05-16
REMIGIUSZ ADAMIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2007-07-02
2007-07-31
2001-10-03
2009-05-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-03
2009-05-07
BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-03
2009-05-07
STRZELCÓW BYTOMSKICH, 207, BYTOM, 41-914, BYTOM, POLSKA
2001-10-03
2009-05-07
1010 - PROWADZENIE LIKWIDACJI KOPALŃ
2001-10-03
2009-05-07
1450Z - ZAGOSPODAROWANIE MAJĄTKU LIKWIDOWANYCH KOPALŃ I ZBĘDNEGO MAJĄTKU SPÓŁEK WĘGLOWYCH,TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY,W SZCZEGÓLNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW LIKWIDOWANYCH KOPALŃ
2008-01-21
2009-05-07
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2008-01-21
2009-05-07
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2008-01-21
2009-05-07
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2008-01-21
2009-05-07
7031Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2008-01-21
2009-05-07
7032Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie