KRS 0000253570
NIP8392976762
REGON22017885100000
NazwaELEKTROWNIA WIATROWA RESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTROWNIA WIATROWA RESKO
Data rejestracji 22 mar 2006 (18 lat temu) 22 mar 2006
Data usunięcia 08 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZYMANOWO, 84-250, GNIEWINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30140000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHJACEK ZENON JĘDRYSIAK
Prokurent
2007-09-20
2010-01-07
PROKURETNT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
Wspólnik
2006-03-22
2013-02-08
30140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.140.000,00 ZŁ
01044087200000
Wspólnik
2006-03-22
2010-01-07
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ.
01738722400000
MONIKA SKIBA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2012-11-09
WOJCIECH CHYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2011-08-12
TERESA ŁUCYAN
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2011-08-12
WŁODZIMIERZ DUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2011-04-28
JAKUB MIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2013-02-08
RADOSŁAW WOSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-28
2012-01-27
AGNIESZKA CABAJ
Członek Organu Nadzoru
2012-01-27
2013-02-08
MONIKA ŁOTOCZUK
Członek Organu Nadzoru
2012-11-09
2013-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOBAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF ŁEBKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-22
2008-08-13
KRZYSZTOF ŁEBKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-08-13
2012-07-03
KRZYSZTOF ŁEBKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-03
2013-02-08
MARIA ARANTZAZU EZPELETA PURAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-22
2008-08-13
MARIA ARANTZAZU EZPELETA PURAS
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-08-13
2010-01-07
BARTOSZ SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-07
2012-07-03
SZYMON KARAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-03
2013-02-08
2006-03-22
2006-08-28
NA WYDMIE, 1, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA
2006-08-28
2006-09-29
CZYMANOWO, 84-250, CZYMANOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie