KRS 0000064717
NIP9512032769
REGON01742091500000
NazwaEPW ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEPW ENERGIA
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 05 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 557202000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHWspólnik
2002-07-16
2004-09-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
01310058500000
IBERDROLA RENOVABLES S.A.
Wspólnik
2005-10-11
2011-08-08
868.473 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 868.473.000,- ZŁOTYCH
EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU
Wspólnik
2010-05-18
2013-09-09
223.594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 223.594.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-09-09
2017-12-05
557 202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 557 202 000,00 ZŁOTYCH
19290267600000
Wspólnik
2013-09-09
2014-02-10
292 461 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 292 461 000 ZŁOTYCH
00622763800000
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA, S.A.
Wspólnik
2011-08-08
2013-09-09
670.782 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 670.782.000,00 ZŁOTYCH
ETERNEGY GMBH
Wspólnik
2001-11-23
2005-10-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
JOSE ÁNGEL MARRA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-23
2013-09-09
RICCARDO PULITI
Członek Organu Nadzoru
2010-04-09
2012-10-08
PABLO CANALES ABAITUA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-06
2013-09-09
GRZEGORZ HENRYK ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-08
2013-09-09
ARTUR JACEK ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2014-04-11
BOGUSŁAWA ELŻBIETA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2013-12-12
MARCIN JÓZEF SZPAK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2017-12-05
WOJCIECH TOPOLNICKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2017-12-05
MIROSŁAW TRAJMAN
Członek Organu Nadzoru
2014-01-03
2017-12-05
WOJCIECH HAS
Członek Organu Nadzoru
2014-04-11
2017-12-05
MACIEJ JAKUB PAWŁUSIEWICZ
Prokurent
2003-05-30
2004-09-23
ŁĄCZNA
MACIEJ KAMIL BORA
Prokurent
2013-09-09
2014-04-11
1.PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DLA ODDZIAŁU EPW ENERGIA SP. Z O.O. ODDZIAŁ BYSTRA 2.PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DLA ODDZIAŁU EPW ENERGIA SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARŚCINO 3.PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DLA ODDZIAŁU EPW ENERGIA SP. Z O.O. ODDZIAŁ "PIPELINE" PRUSZCZ GDAŃSKI
ANDRZEJ PAWEŁ BARNA
Prokurent
2013-09-09
2014-04-11
1.PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DLA ODDZIAŁU EPW ENERGIA SP. Z O.O. ODDZIAŁ "KISIELICE/MALBORK" WRACŁAWEK 2.PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DLA ODDZIAŁU EPW ENERGIA SP. Z O.O. ODDZIAŁ "GALICJA" ORZECHOWCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ULRICH ELMAR TODT
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2005-10-11
JACEK MAREK ANTAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2009-03-11
JUAN RAMON GUZMAN ACEITUNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-11
2006-09-25
ANDRES BARTRINA PRAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-25
2011-10-20
JOAQIUN ARANDA BELTRAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-20
2013-09-09
RAFAEL DE ICAZA DE LA SOTA
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. KONTROLI
2005-10-11
2010-03-23
ENEKO TARANCO ZABALA
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. KONTROLI
2010-03-23
2011-02-28
CÉSAR CALVO HERNÁEZ
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DO SPRAW KONTROLI
2011-02-28
2013-09-09
ANDRZEJ MOCZYDŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-09
2017-12-05
DAGMARA GORZELANA KRÓLIKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-09
2014-04-11
2001-11-23
2003-01-03
"RED POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-03
2005-10-11
"MVV ETERNEGY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-11
2009-02-11
IBERDROLA ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-11
2013-09-09
IBERDROLA RENEWABLES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-23
2003-05-30
KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 10, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie