KRS 0000198134
NIP5262753401
REGON01635189100000
Nazwa"ANNACOND ENTERPRISES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANNACOND ENTERPRISES
Data rejestracji 03 mar 2004 (21 lat temu) 03 mar 2004
Data usunięcia 24 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17430000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262753401
data rejestracji 31 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWKATARZYNA KLIMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-08
2011-10-24
MICHAŁ PAWELEC
Członek Organu Nadzoru
2011-08-08
2011-10-24
JAROSŁAW TOMALA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-24
2012-03-30
HUBERT RUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-24
2013-07-16
TADEUSZ MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-30
2020-02-24
KRZYSZTOF WOJCIECH MATAN
Członek Organu Nadzoru
2013-07-16
2014-05-27
MICHAŁ JERZY KOŁODZIEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-05-27
2020-02-24
DARIUSZ STRZELECKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-17
2020-02-24
JOANNA ALEKSANDRA BRAULIŃSKA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-08
2014-11-17
Wspólnik
2004-03-03
2004-06-30
34860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17430000 ZŁOTYCH
43127216000000
"ZENTABILITY" B.V.
Wspólnik
2004-06-30
2004-09-24
100% TJ: 34.860 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY
"GOLEDA TRADING" LIMITED
Wspólnik
2004-09-24
2010-12-30
34.860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.430.000 ZŁ
ZELINO LIMITED
Wspólnik
2010-12-30
2011-11-28
13.595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.797.500 ZŁ
Wspólnik
2011-10-24
2020-02-24
21.265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.632.500 ZŁ
63013996000000
GOLEDA TRADING LIMITED
Wspólnik
2011-11-28
2014-10-29
13.595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.797.500 ZŁOTYCH
JACEK JERZY SZYMOŃSKI
Wspólnik
2014-10-29
2020-02-24
13.595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.797.500 ZŁOTYCH
KATARZYNA KLIMAŃSKA
Prokurent
2004-06-30
2011-08-08
SAMOISTNA
WACŁAW ANTONI STARAKIEWICZ
Prokurent
2007-03-05
2010-10-11
PROKURA SAMOISTNA, UPRAWNIA DO SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
JACEK TOMASZ MILCZAREK
Likwidator
2018-07-06
2019-07-09
MICHAŁ PELJAN
Likwidator
2019-07-09
2020-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WITOLD ANTONI OLEJNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-16
2015-08-25
RADOSŁAW LESZEK GALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-17
2015-03-26
RADOSŁAW LESZEK GALICKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-26
2018-02-21
KRZYSZTOF WOJCIECH MATAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-26
2017-07-07
PRZEMYSŁAW ANDRZEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-25
2018-07-06
WOJCIECH JĘDRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-07
2018-07-06
WOJCIECH PINIARSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-21
2018-07-06
WIESŁAW MICHALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-03
2004-06-30
TADEUSZ BARANOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-06-30
2010-10-11
WIESŁAW FRANCISZEK MICHALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-11
2011-10-24
2004-03-03
2018-07-06
"ANNACOND ENTERPRISES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-03
2006-02-09
GRÓJECKA, 1, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-09
2011-07-01
PŁOWIECKA, 109A, WARSZAWA, 04-501, WARSZAWA, POLSKA
2011-07-01
2014-10-29
JANA III SOBIESKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-957, WARSZAWA, POLSKA
2014-10-29
2018-07-11
ATRIUM TOWER, AL.JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie