KRS 0000012036
NIP7891448093
REGON63107119300000
NazwaENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD GNIEZNO
Data rejestracji 15 maj 2001 (23 lata temu) 15 maj 2001
Data usunięcia 20 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WSCHODNIA, 49/51, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻYKAROL KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-15
2003-02-27
ROMAN FRANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-15
2002-05-27
VIOLETTA TERESA BOGUCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2007-04-18
JERZY MAGER
Członek Organu Nadzoru
2003-02-27
2005-11-07
EWA RENATA BEDNARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-27
2007-11-20
TADEUSZ EUGENIUSZ MIKŁOSZ
Członek Organu Nadzoru
2005-11-07
2007-11-20
BOGUSŁAW TOMASZ KAŁUŻA
Członek Organu Nadzoru
2007-04-18
2007-06-29
KRYSTYNA MARIA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2007-11-20
JAN SAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-15
2003-02-27
KRYSTYNA PRIMKE
Członek Organu Nadzoru
2001-05-15
2003-02-27
KRZYSZTOF BAJER
Prokurent
2001-05-15
2007-11-20
SAMOISTNA
ZBIGNIEW WEŁNIC
Prokurent
2001-05-15
2002-05-27
SAMOISTNA
Wspólnik
2001-05-15
2007-11-20
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁ.
63013996000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
JAN KOTYK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-15
2001-08-24
JANUSZ NAFTYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-15
2001-08-24
JANUSZ NAFTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2007-11-20
PIOTR JACEK STUBE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2007-11-20
2001-05-15
2007-11-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-15
2007-11-20
ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-15
2007-11-20
WSCHODNIA, 49/51, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
2001-05-15
2007-11-20
4521C - DORADZTWO, PROJEKTOWANIE, BUDOWA, MONTAŻ, ROZRUCH, PRODUKCJA, EKSPLOATACJA, SERWIS, REMONTY, POMIARY, HANDEL I WYKONYWANIE INNYCH PRAC W ZAKRESIE: SIECI I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
2001-05-15
2007-11-20
4521 - ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ
2001-05-15
2007-11-20
4521C - TELEMECHANIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
2001-05-15
2007-11-20
4521C - UKŁADÓW ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM
2001-05-15
2007-11-20
4521D - INFORMATYKI
2001-05-15
2007-11-20
4521D - TELEKOMUNIKACJI
2001-05-15
2007-11-20
4521D - UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH
2001-05-15
2007-11-20
4521D - TRANSFORMATORÓW I STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
2001-05-15
2007-11-20
4521E - URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
2001-05-15
2007-11-20
4533A - URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KLIMATYZACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie