KRS 0000376449
NIP5272647215
REGON14278400000000
Nazwa"ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ
Data rejestracji 24 sty 2011 (14 lat temu) 24 sty 2011
Data usunięcia 19 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIERUSZOWSKA, 12/16, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3120600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272647215
data rejestracji 01 gru 2012
status Czynny
05114011240000251920001007
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
32114011240000251920001006
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
89114011240000251920001047
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPAWEŁ GRICUK
Beneficjent
MAREK POKRYWKA
reprezentant
TOMASZ BOCHNA
reprezentant
EWA GIERCZAK
Prokurent
2013-07-05
2016-11-21
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
Prokurent
2019-11-29
2020-11-19
PROKURA ŁĄCZNA ZGODNIE Z ART. 109(4) § 1(1) K.C. W RAMACH KTÓREJ PROKURENT MOŻE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURENTAMI) LUB REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
TOMASZ BOCHNA
Prokurent
2019-11-29
2020-11-19
PROKURA ŁĄCZNA ZGODNIE Z ART. 109(4) § 1(1) K.C. W RAMACH KTÓREJ PROKURENT MOŻE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURENTAMI) LUB REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAREK POKRYWKA
Prokurent
2019-11-29
2020-11-19
PROKURA ŁĄCZNA ZGODNIE Z ART. 109(4) § 1(1) K.C. W RAMACH KTÓREJ PROKURENT MOŻE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURENTAMI) LUB REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PAWEŁ GRICUK
Wspólnik
2011-01-24
2012-12-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ARTCO INVESTMENTS LTD.
Wspólnik
2012-12-21
2019-03-21
9750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 487.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-12-21
2017-02-10
6.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.000,00 ZŁOTYCH
14195613700000
BRIGHTSHIELD VENTURES LIMITED
Wspólnik
2013-10-22
2016-06-18
9150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 457.500,00 ZŁOTYCH
SOUNDVALLEY INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2016-06-18
2019-03-21
15.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 762.500 ZŁ
Wspólnik
2018-09-24
2020-11-19
4.763 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 238.150 ZŁOTYCH
36292703800000
Wspólnik
2018-09-24
2020-11-19
26.981 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.349.050 ZŁOTYCH
36022781600000
Wspólnik
2018-11-21
2020-11-19
5.668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 283.400 ZŁOTYCH
01077887800000
PIOTR WŁADYSŁAW BELKA
Członek Organu Nadzoru
2013-04-15
2015-12-07
PIOTR GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2015-12-07
2019-11-29
KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-24
2020-11-19
PAWEŁ GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2019-08-20
2019-11-29
MAGDALENA STANILEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-11-29
2020-11-19
PAWEŁ TAMBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-29
2020-11-19
DARIUSZ ZAWADKA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-14
2013-07-05
ARTUR CĄKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-14
2019-11-29
PAWEŁ GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-14
2018-09-24
WIESŁAW MARIUSZ RÓŻACKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-15
2015-12-07
PAWEŁ GRICUK
Beneficjent
POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PG ENERGY CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O, KTÓRA POSIADA 72,12% AKCJI NINIEJSZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ GRICUK
PREZES ZARZĄDU
2018-09-24
2019-08-20
PAWEŁ GRICUK
PREZES ZARZĄDU
2019-11-29
2020-11-19
ARTUR CĄKAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-11-29
2020-11-19
MARCIN BALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-24
2011-04-20
MONIKA KRAKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2012-12-21
PAWEŁ GRICUK
PREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2012-12-21
GRZEGORZ SZANIAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-21
2016-11-21
DARIUSZ ZBIGNIEW PODKOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-08
2018-03-26
MACIEJ PRZEMYSŁAW SZWAJCA
CZONEK ZARZĄDU
2015-07-10
2015-12-22
KAROLINA SYLWIA WOLSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-28
2019-11-29
2011-01-24
2013-01-14
PG ENERGY - GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-14
2015-12-07
PG ENERGY - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-07
2019-09-11
PG ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-24
2013-02-19
CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2013-02-19
2014-03-10
KANIOWSKA, 132, WARSZAWA, 01-529, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-10
2019-09-11
WROCŁAWSKA, 9B, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie