KRS 0000149641
REGON19082908200000
Nazwa"PETROLINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPETROLINVEST
Data rejestracji 30 sty 2003 (22 lata temu) 30 sty 2003
Data usunięcia 29 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODOLSKA, 21, GDYNIA, 81-321, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52860000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#1120Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #4020A WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGORYSZARD KRZYSZTOF KRAUZE
Wspólnik
2003-01-30
2007-01-29
11.756 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.878.000 ZŁ
Wspólnik
2003-01-30
2007-01-29
46.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.410.000 ZŁ
19141205900000
NIHONSWI AG
Wspólnik
2006-10-25
2007-01-29
26.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000.000 ZŁOTYCH
TRANSCONTINENTAL FUND LIMITED
Wspólnik
2006-10-25
2007-01-29
21.144 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.572.000 ZŁ
DANUTA ANNA SZLAS
Prokurent
2003-10-14
2007-01-29
PROKURA ŁĄCZNA
MARIAN HENRYK SOKALSKI
Prokurent
2003-10-14
2007-01-29
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW SZACHNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2007-01-29
PAWEŁ GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2006-11-27
RYSZARD KRAUZE
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2007-01-29
KRZYSZTOF JAN WILSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2007-01-29
DARIUSZ ROBERT GÓRKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-27
2007-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZENON GRABLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-30
2007-01-29
DARIUSZ ANDRZEJ KŁOPOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-30
2003-10-14
PAWEŁ GRICUK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-27
2007-01-29
2003-01-30
2004-09-16
ŚLĄSKA, 17, GDYNIA, 81-319, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie