KRS 0000189832
NIP5840450110
REGON19028957900000
NazwaKW SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKW SECURITY
Data rejestracji 23 sty 2004 (21 lat temu) 23 sty 2004
Data usunięcia 04 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAUGUTTA, 11, GDAŃSK, 80-221, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2150000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email HANDLOWY@GAWERSKI.COM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #80 EDUKACJARYSZARD GAWERSKI
Wspólnik
2004-01-23
2019-09-04
2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200000 ZŁ
KRZYSZTOF JAN WILSKI
Wspólnik
2004-01-23
2019-09-04
1 900 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 950 000,- ZŁ
ROBERT SZAJDA
Wspólnik
2013-01-15
2018-05-16
88 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 44 000,- ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB W TYM PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU DZIAŁA NATOMIAST SAMODZIELNIE.
RYSZARD GAWERSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2013-01-15
RAFAŁ GAWERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-23
2004-08-04
JOANNA JULIA WILSKA GILARSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-15
2015-05-26
2004-01-23
2015-01-13
"GAWERSKI" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie