KRS 0000561194
NIP9571078968
REGON36167256000000
NazwaGAWERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGAWERSKI
Data rejestracji 01 cze 2015 (9 lat temu) 01 cze 2015
Data usunięcia 27 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARYNARKI POLSKIEJ, 98, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1321200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9571078968
data rejestracji 18 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #7112 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAKRZYSZTOF DOMACHOWSKI
Beneficjent
RYSZARD GAWERSKI
Beneficjent
DARIUSZ ŁASKI
reprezentant
RYSZARD GAWERSKI
Wspólnik
2015-06-01
2020-11-27
7.112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 711.200,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-06-01
2020-11-27
6100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 610.000 ZŁOTYCH
00283916100000
DARIUSZ ŁASKI
Likwidator
2019-01-11
2020-11-27
KRZYSZTOF DOMACHOWSKI
Beneficjent
REPREZENTANT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI TELSYSTEM SP. Z O.O. BĘDĄCA WSPÓŁWŁAŚCICIELEM SPÓŁKI GAWERSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI POSIADAJĄCA UDZIAŁY TEJ SPÓŁKI O WARTOŚCI 610 000 TYS.PLN
RYSZARD GAWERSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PAWEŁ TOMASZ OBERBEK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-01
2016-02-29
DARIUSZ ŁASKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-29
2019-01-11
2015-06-01
2019-01-11
GAWERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-01
2016-10-18
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA, 11, GDAŃSK, 80-221, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie