KRS 0000429649
NIP5213402067
REGON14065782300000
NazwaEGESA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEGESA GRUPA ENERGETYCZNA
Data rejestracji 13 sie 2012 (12 lat temu) 13 sie 2012
Data usunięcia 22 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JANA III SOBIESKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-957, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11875500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 11875500,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji23751000
Dane podatkowe
NIP 5213402067
data rejestracji 06 wrz 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHRAFAŁ GRZEGORZ KONOPKA
Beneficjent
ANDRZEJ WYSZYŃSKI
reprezentant
JOANNA ALEKSANDRA BRAULIŃSKA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-14
2020-09-22
ANDRZEJ DANIEL WYSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-21
2020-09-22
ZYGMUNT KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2013-09-19
MARIAN GAWRYLCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2016-03-21
TOMASZ MIRONCZUK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2020-09-22
ANDRZEJ DANIEL WYSZYŃSKI
Likwidator
2018-03-14
2020-09-22
RAFAŁ GRZEGORZ KONOPKA
Beneficjent
!00% WSPÓLNIK FISHEL LTD, ORAZ 100% WSPÓLNIK NANAMI LTD -UDZIAŁOWCY EGESA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI.
PAWEŁ PIOTR KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-13
2018-03-14
ANDRZEJ DANIEL WYSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-13
2012-11-28
2012-08-13
2012-10-04
ENTRADE GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
2012-10-04
2018-03-14
EGESA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Rozwój przedsiębiorstwa Entrade Grupa Sp. z o.o. poprzez eksport
12 500,00 zł
8 500,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie