KRS 0000019903
NIP8992417982
REGON93267380300000
NazwaHANDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHANDEN
Data rejestracji 13 cze 2001 (23 lata temu) 13 cze 2001
Data usunięcia 09 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA (ZEPTER BUSINESS CENTRE), 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6508000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAGERHARD HOLTMEIER
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2010-03-03
GERHARDT WOLFF
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2010-03-03
ALEKSANDER KOTŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-30
2004-02-17
FRANK RUHLAND
Członek Organu Nadzoru
2003-10-30
2005-09-01
BERNARD RUDKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-11
2005-09-01
MAREK SZYMONIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-11
2005-09-01
WOLFGANG F. ESCHMENT
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2007-09-06
FRANK RUHLAND
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2010-07-21
BERNARD ARTUR RUDKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2006-05-17
JACEK WOJCIECH KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-17
2007-01-22
VNG VERBUNDNETZ GAS AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2001-06-13
2003-10-30
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000 ZŁOTYCH (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
PHZ BARTIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-06-13
2005-02-11
1.000 UDZIAŁÓW (JEDEN TYSIĄC,) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000 ZŁOTYCH (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
010325645
VNG- ERDGASCOMMERZ GMBH
Wspólnik
2003-10-30
2005-03-24
1.000 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH.
Wspólnik
2005-02-11
2009-09-09
6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500.000,00 ZŁOTYCH
33001728400000
Wspólnik
2009-09-09
2016-02-09
6.508 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.508.000 ZŁOTYCH
30114824400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - OBYDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z JEDNYM PROKURENTEM.
JACEK WOJCIECH KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-22
2008-09-18
FRANK RUHLAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-13
2003-10-30
JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-13
2003-10-30
ANNA KANIAK ŻELAZOWSKA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-10-30
2005-02-11
KARLHEINZ BENDZKO
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-10-30
2005-02-11
ANDRZEJ JANUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-11
2005-09-01
JACEK WOJCIECH KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-21
2006-05-09
PAWEŁ PIOTR KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-09
2009-10-27
BERNARD ARTUR RUDKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-17
2007-01-22
KARLHEINZ BENDZKO
PREZES ZARZĄDU
2005-02-11
2005-09-21
2001-06-13
2005-03-24
G.EN. GAZ ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-24
2005-09-21
GAZ ENERGIA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-21
2008-03-28
G.EN. TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-13
2005-02-11
SUDECKA, 95/97, WROCŁAW, 53-128, WROCŁAW, POLSKA
2005-02-11
2005-04-26
STRZEGOMSKA, 55A, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
2005-04-26
2009-09-18
OBORNICKA, 235, POZNAŃ, 60-650, POZNAŃ, POLSKA
2009-09-18
2010-03-03
PRUSA - SHERATON PLAZA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie